Ymddiriedolwyr COVE AND FARNBOROUGH WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1021347

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1571 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEATHER APPLEGARTH | Cadeirydd |
|
|
|||||
JULIE BATES | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
||||
MARGARET BLACK | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
MECHTHILD JOHNSON | Ymddiriedolwr | 03 May 2015 |
|
|
||||
ROSY KHANNE | Ymddiriedolwr | 03 May 2015 |
|
|
||||
ISABELLE JOHNSTONE | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
||||
PAM NYE | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
|
||||
SUSAN ANNALLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.