Hanes ariannol SHEILA KAY FUND

Rhif yr elusen: 1021378
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £50.30k £143.68k £18.99k £61.35k £41.88k
Cyfanswm gwariant £37.11k £29.68k £76.60k £86.60k £83.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.00k £10.51k £10.00k £10.00k £13.40k