WILCOVE WOMEN'S INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate in a rural area of Cornwall - a small river inlet village. We meet monthly - usually with a speaker, but sometimes a member's evening. Twice a year we get together with other WIs in the Torpoint /Rame cluster. We organise trips and attend County WI functions/activities. We make federation resolutions which we hope will have an impact on the wider community of GB or even the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
Llywodraethu
- 25 Mai 1993: Cofrestrwyd
- 29 Ebrill 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27k | £1.12k | £1.91k | £1.14k | £2.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35k | £1.13k | £1.68k | £905 | £1.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 11 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 20 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2006 | 31 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2005 | 25 Gorffennaf 2006 | 237 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2004 | 06 Gorffennaf 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES(ALREADY LODGED)
Gwrthrychau elusennol
TO ENABLE WOMEN TO TAKE AN EFFECTIVE PART IN RURAL LIFE AND DEVELOPMENT
Maes buddion
IN PRACTICE WILCOVE, TORPOINT, ANTONY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window