Hanes ariannol SUNNYSIDE COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1021458
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £79.08k £67.04k £66.10k £65.38k £68.93k
Cyfanswm gwariant £69.50k £69.00k £71.89k £63.19k £66.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £65.30k N/A £50.94k £56.09k £58.61k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A