Hanes ariannol POPPETS PLAYGROUP PARENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1021761
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 06/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £83.06k £83.23k £125.75k £145.85k £105.50k
Cyfanswm gwariant £70.20k £88.09k £107.46k £126.76k £108.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A