CHERRY BURTON PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-school learning
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 26 Mai 1993: Cofrestrwyd
- 02 Hydref 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- CHERRY BURTON PLAYSCHOOL (Enw blaenorol)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.89k | £47.63k | £42.81k | £54.26k | £16.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.65k | £42.20k | £44.40k | £44.75k | £40.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £33.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.59k | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 23 Medi 2019 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 26 Mai 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2017
(Mae'r cyfrifon |
26 Mai 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 21 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2016
(Mae'r cyfrifon |
21 Tachwedd 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 APRIL 1992 AS AMENDED ON THE 19 MAY 1999 AND 4 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES, FAMILY LEARNING AND EXTENDED HOURS GROUPS, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY; (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS; (C) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window