BURTON JOYCE AND BULCOTE EVENING WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1021824
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008

Cyfanswm incwm: £2,482
Cyfanswm gwariant: £2,602

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
  • 11 Mai 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £2.39k £2.93k £1.75k £3.32k £2.48k
Cyfanswm gwariant £2.13k £3.13k £3.16k £2.89k £2.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2008 08 Rhagfyr 2008 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2008 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2007 15 Tachwedd 2007 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2007 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2006 23 Ionawr 2007 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2006 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2005 28 Chwefror 2006 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2005 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2004 26 Tachwedd 2004 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2004 Not Required