Hanes ariannol BUSY BEES PRE-SCHOOL FLITWICK

Rhif yr elusen: 1021946
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £128.56k £118.56k £113.23k £131.91k £57.40k
Cyfanswm gwariant £129.11k £135.49k £136.66k £105.69k £65.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £103.05k £106.15k N/A £102.37k £53.09k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £10.00k £13.92k N/A