Hanes ariannol HALSTEAD NURSERY
Rhif yr elusen: 1022015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.15k | £98.63k | £108.77k | £112.48k | £96.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.61k | £75.60k | £78.17k | £104.66k | £97.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £56.43k | £61.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £65.05k | £78.61k | £61.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.