AVON COUNTY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities organised by this charity are consistent with upholding the objects of the Women's Institute charity of which the main purpose is to enable women who are associated with rural life, including arts, crafts and sciences, to improve and develop conditions of rural life, to advance their education in citizenship, in public questions both national and international, in music, drama and o
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- AVON FEDERATION OF WIS (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Mary Tarr | Cadeirydd | 04 November 2020 |
|
|
||||
Debbie Millar | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|||||
Rurh Smith | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Josie Pownall | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Judith Massey | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Mary Francis Berryman | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
Marion Ellen Hulance | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
SUSAN MARY MURPHY | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.18k | £52.82k | £55.88k | £109.11k | £89.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.81k | £66.22k | £66.60k | £116.08k | £89.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION (ALREADY LODGED) AS AMENDED 28TH SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
“THE OBJECTS OF THE FEDERATION ARE TO FURTHER THE PURPOSES OF THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION IN AVON AND ELSEWHERE.”
Maes buddion
FORMER COUNTY OF AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WI HOUSE
11 STATION ROAD
KEYNSHAM
BRISTOL
BS31 2BH
- Ffôn:
- 01179864782
- E-bost:
- finance@avonfwi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window