Hanes ariannol ONE WORLD ACTION

Rhif yr elusen: 1022298
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £2.30m £2.21m £2.90m £2.91m £2.59m
Cyfanswm gwariant £2.12m £2.03m £2.77m £2.88m £2.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.27m £245.29k £2.87m £2.91m £2.59m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £1.92m £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £23.86k £44.38k £31.76k £88 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £1.13k £213 £5.40k £8.84k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.95m £1.89m £2.64m £2.73m £2.68m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £19.56k £15.61k £16.03k £16.39k £25.65k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.22m £1.11m £1.74m £1.88m £1.78m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0