Hanes ariannol CENTRO SOCIAL DE MAYORES (SOCIAL CENTRE FOR THE ELDERLY)
Rhif yr elusen: 1022299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.43k | £39.49k | £17.28k | £10.91k | £34.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.73k | £28.93k | £15.27k | £25.15k | £40.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.