ROTARY CLUB OF READING MAIDEN ERLEGH TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is to provide voluntary assistance and funds to community activities and projects, both locally, nationally and internationally. It contributes to other national charitable organisations for the purpose of health, education, and care of those in need. The charity works closely with other rotary clubs and is affiliated to Rotary International, a world wide organisation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- ROTARY CLUB OF READING MAIDEN ERLEGH (Enw blaenorol)
- ROTARY CLUB OF READING MAIDEN ERLEIGH TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quentin Scott Trathen | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Colin Graham Moir | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
HUGH JOSEPH O'HARE | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
PAUL MICHAEL CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.97k | £10.56k | £28.36k | £22.55k | £28.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.69k | £11.99k | £30.27k | £21.76k | £28.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Mehefin 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 25TH MAY 1993
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY BOTH THE CAPITAL AND THE INCOME IN THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY OR TO SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE INSTITUTION SOCIETY OR OBJECT AS THE ROTARY CLUB OF READING MAIDEN ERLEGH SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE READING AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 POUND LANE
SONNING
READING
RG4 6XE
- Ffôn:
- 01189696935
- E-bost:
- info@readingmaidenerlegh.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window