URC THAMES NORTH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of religion through and of the charitable work of, the United Reformed Church, with particular responsibility for the Thames North Synod of the Church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Essex
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 250254 THE HERTFORDSHIRE CONGREGATIONAL UNION (INCORPORAT...
- 23 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 234791-1 WORKING FUNDS
- 23 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 234791 REGENT SQUARE UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
- 28 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 276876 NEW COURT CHURCH TRUST
- 17 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- THAMES NORTH TRUST (Enw gwaith)
- TNT (Enw gwaith)
- URC TNT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Yates | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||||||
JEAN MARGARET WYBER | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|||||||||
IAN CRITCHLEY | Ymddiriedolwr | 11 March 2006 |
|
|
||||||||
BRIAN WILLIAM VAN MOERE | Ymddiriedolwr | 10 March 2001 |
|
|||||||||
IAN MACFARLANE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 10 October 1994 |
|
|||||||||
BRIAN MICHAEL HOSIER | Ymddiriedolwr | 13 June 1994 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.66k | £66.04k | £64.35k | £69.62k | £91.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.50k | £75.96k | £70.82k | £75.32k | £105.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH FEBRUARY 1985
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND PROPOGATE THE GOSPEL IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES, PRINCIPLES AND USAGES OF THE UNITED REFORMED CHURCH WITH PARTICULAR RESPONSIBILITY FOR THE THAMES NORTH PROVINCE OF THAT CHURCH. (11)TO ADVANCE THE CHARITABLE WORK OF THE UNITED REFORMED CHURCH WITH PARTICULAR RESPONSIBILITY FOR THE THAMES NORTH PROVINCE OF THAT CHURCH.
Maes buddion
THAMES NORTH PROVINCE OF THE UNITED REFORMED CHURCH - GREATER LONDON NORTH OF THE THAMES, PARTS OF BUCKINGHAMSHIRE, BEDFORDSHIRE, ESSEX AND HERTFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Pauls United Reformed Church
Newton Road
London
W2 5LS
- Ffôn:
- 02077996000
- E-bost:
- trust@urcthamesnorth.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window