ymddiriedolwyr URC THAMES NORTH TRUST
Rhif yr elusen: 1022551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN GOULD | Cadeirydd | 20 October 1997 |
|
|
||||||||
Kathryn Yates | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||||||
JEAN MARGARET WYBER | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|||||||||
IAN CRITCHLEY | Ymddiriedolwr | 11 March 2006 |
|
|
||||||||
BRIAN WILLIAM VAN MOERE | Ymddiriedolwr | 10 March 2001 |
|
|||||||||
IAN MACFARLANE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 10 October 1994 |
|
|||||||||
BRIAN MICHAEL HOSIER | Ymddiriedolwr | 13 June 1994 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.