Hanes ariannol SOMERSET COUNTY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 1022578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £158.64k £53.27k £66.59k £47.84k £149.70k
Cyfanswm gwariant £150.25k £63.02k £88.85k £62.03k £166.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A