WYE VALLEY VOLUNTEERS INCORPORATING GOOD NEIGHBOURS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides services to those in need including a community transport scheme, home visiting, lunch club and coffee mornings for the elderly. The WVV Community Minibus facilitates several of these activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £300 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 17 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- WYE VALLEY VOLUNTEERS (Enw gwaith)
- WYE VALLEY VOLUNTEER BUREAU (Enw blaenorol)
- WYE VALLEY VOLUNTEERS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Beard | Cadeirydd | 09 November 2016 |
|
|
||||
Jennifer Scarborough | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
WENDY FARMER | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Carolyn Judge | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
John Harrison | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Bailey | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|||||
Martin Donlon | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH YEELES | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
WENDY OSBORN | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||
Sue Tattersall | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
ELAINE SMITH | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
||||
SANDRA GAREY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DOUGLAS FERGUSSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.13k | £1.98k | £7.13k | £8.19k | £16.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.29k | £14.65k | £10.66k | £19.71k | £17.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £300 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JULY 1984 AS AMENDED 10TH MAY 2001 AS AMENDED 22 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION SOCIAL SERVICES AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONGST THOSE PERSONS IN NEED
Maes buddion
BOURNE END, FLACKWELL HEATH, HEDSOR, LITTLE MARLOW AND WOOBURN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wye Valley Volunteers
Community Volunteer Office
Wakeman Road
Bourne End
SL8 5SX
- Ffôn:
- 01628521027
- E-bost:
- admin@wyevalleyvolunteers.org.uk
- Gwefan:
-
Www.wyevalleyvolunteers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window