Hanes ariannol 1ST PUDSEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1022623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.87k | £10.66k | £12.05k | £19.16k | £13.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.91k | £12.86k | £6.21k | £10.23k | £14.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £430 | £9.43k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.