ymddiriedolwyr 7TH FELTHAM SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1022716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidan Robinson | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Anthony Bennett | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Sharon Owen | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Samantha Bodley | Ymddiriedolwr | 25 September 2016 |
|
|
||||
RACHEL BRAH | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
JAMES MEDLYCOTT | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||
PATTI OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Michael Parsons | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.