THE ROYAL KENT SCHOOL AND LADYBIRD NURSERY PARENT TEACHER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation undertakes social and fundraising events with the intention of:- 1. Promoting extended relationships between staff, parents and others associated with the school. 2. Supporting the school in the educational advancement of the pupils attending the school. 3. Providing and assisting in the provision of equipment and facilities not normally provided by LEA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- Royal Kent School Oxshott PTA (Enw gwaith)
- THE ROYAL KENT SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katelitsa Gilbert | Cadeirydd | 12 October 2022 |
|
|
||||
Laura Jane Burman | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Christopher Robert Miller | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Marie Elisabeth Jansson Heeks | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Katie Hancock | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Joe Blaney | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.68k | £17.58k | £22.13k | £22.08k | £70.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.01k | £35.99k | £17.47k | £10.61k | £63.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Awst 2024 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION ADOPTED 30 SEPTEMBER 1992 as amended on 29 Nov 2020 as amended on 29 Nov 2020 as amended on 07 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
The object of the association (the objects) is to advance the education of pupils in the school in particular by: - Developing effective relationships between the staff, parents and others associated with the school - Engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Maes buddion
IN PRACTICE OXSHOTT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Kent C Of E School
Oakshade Road
Oxshott
LEATHERHEAD
Surrey
KT22 0LE
- Ffôn:
- 01372842495
- E-bost:
- rkspta@royal-kent.surrey.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window