Hanes ariannol HOLGATE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1022746
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.08k | £65.53k | £74.21k | £74.76k | £80.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.36k | £67.98k | £63.73k | £74.02k | £80.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £66.58k | N/A | £62.16k | £66.21k | £67.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.97k | N/A | £1.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.