Hanes ariannol MANGOTSFIELD SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1022823
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1634 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/10/2013 13/01/2015 26/01/2016 26/01/2017 26/01/2018
Cyfanswm Incwm Gros £3.60k £763 £803 £0 £0
Cyfanswm gwariant £2.60k £3.59k £803 £0 £1.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0