MONMOUTHSHIRE ANTIQUARIAN ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1022927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education/Training for Arts/Culture serving Children, young people, adults, old people and the public generally in respect of archaeological and historical information in the County of Gwent and the Borders.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £2,963
Cyfanswm gwariant: £6,017

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr R Sian King Ymddiriedolwr 03 June 2023
Dim ar gofnod
Simon Tee Ymddiriedolwr 03 June 2023
Dim ar gofnod
Janet Bailey Ymddiriedolwr 06 September 2021
THE FOREST OF DEAN LOCAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
FRANCES YOUNSON Ymddiriedolwr 17 May 2019
GWENT COUNTY HISTORY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr GILL WAKLEY Ymddiriedolwr 06 May 2017
Dim ar gofnod
Adrian Smith Ymddiriedolwr 06 May 2017
Dim ar gofnod
Canon Dr ARTHUR EDWARDS DR Ymddiriedolwr 29 July 2013
Dim ar gofnod
ANTONY HOPKINS Ymddiriedolwr 29 July 2013
Dim ar gofnod
ANNE DUNTON Ymddiriedolwr 07 August 2011
Dim ar gofnod
Dr MARK RICHARD TUDOR LEWIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PROFESSOR RAYMOND CLARENCE HOWELL PhD FSA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Christabel Lynda Hutchings FSA Ymddiriedolwr
CYFEILLION AMGUEDDFA CYMRU - FRIENDS OF NATIONAL MUSEUM WALES
Derbyniwyd: Ar amser
GWENT COUNTY HISTORY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alan Aberg Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER JOHN GARNHAM HILL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.17k £2.69k £5.40k £2.80k £2.96k
Cyfanswm gwariant £3.61k £1.63k £2.75k £3.99k £6.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Tachwedd 2020 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14A Tutnalls Street
LYDNEY
Gloucestershire
GL15 5PF
Ffôn:
07766010090
Gwefan:

htpp//www.monmouthshireantiquarianassociation.org