Hanes ariannol LIVERPOOL DEAF CHILDRENS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1022953
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/03/2017 | 28/02/2018 | 28/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.34k | £29.91k | £900 | £1.29k | £270 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.92k | £9.43k | £8.00k | £8.27k | £8.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.