Hanes ariannol PEACOCK GYMNASIUM

Rhif yr elusen: 1022960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.71k £108.83k £61.03k £25.99k £23.50k
Cyfanswm gwariant £338.10k £338.10k £143.70k £47.98k £44.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £22.66k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £45.36k £57.02k N/A N/A