Hanes ariannol FRIENDS OF THE BILLERICAY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1022965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.05k £7.86k £8.85k £13.27k £10.97k
Cyfanswm gwariant £6.39k £7.40k £7.28k £9.23k £18.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A