Hanes ariannol OAKRIDGE SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1022979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.04k £6.88k £9.04k £13.79k £14.87k
Cyfanswm gwariant £2.89k £5.94k £11.64k £12.37k £15.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A