Hanes ariannol FIRST STEP PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1022996
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.55k | £96.82k | £93.16k | £96.15k | £117.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.34k | £95.01k | £91.95k | £93.45k | £115.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.