Hanes ariannol COWPLAIN COMMUNITY PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1023014
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.58k | £87.25k | £84.32k | £107.53k | £82.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.26k | £98.05k | £86.89k | £88.83k | £90.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £88.13k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £65.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.