Hanes ariannol Abbotsham and Alwington Pre-School

Rhif yr elusen: 1023074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £112.26k £110.01k £101.66k £125.56k £131.71k
Cyfanswm gwariant £99.87k £116.80k £104.88k £131.59k £125.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £102.14k N/A N/A N/A N/A