FIRST STEPS COMMUNITY PLAYGROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PLAYGROUP, PROVIDING CHILD CARE FOR 2 - 5 YEAR OLDS also 2-11 YEAR OLD'S IN additional clubs- Holiday, ASC and BC
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £75,990 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 24 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- FIRST STEPS COMMUNITY PLAYGROUP (Enw gwaith)
- ST JAMES COMMUNITY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSANETT EZSIASNE | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
KIRSTY EDGE | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
JOANNE LITTLE | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Charlotte Steer | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
NATALIA FERRERAS GRANADO | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
ANDREA PUNTY | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.36k | £144.15k | £107.87k | £113.89k | £284.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.60k | £134.60k | £105.92k | £103.46k | £248.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £75.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.14k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Tachwedd 2021 | 145 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Tachwedd 2021 | 145 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2019
(Mae'r cyfrifon |
10 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FIRST STEPS COMMUNITY PLAYGROUP
MARGARET ROAD
EXETER
EX4 7DQ
- Ffôn:
- 01392251885
- Gwefan:
-
firststepsplaygroup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window