Hanes ariannol RUYTON XI TOWNS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1023136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.63k £23.75k £20.86k £10.59k £9.11k
Cyfanswm gwariant £9.07k £14.27k £10.61k £13.33k £9.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £230 N/A £460 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.50k £17.43k N/A N/A