FRIENDS OF MARDEN MEDICAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Donations are collected from patients and their relatives and are used to purchase medical equipment for the doctors surgery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 25 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE HESKETH | Cadeirydd | 25 July 2024 |
|
|
||||
Fiona Kite | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Dr Neil Potter | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Noreen Emily Davison | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Dr Richard Estall | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
GILLIAN TARRY | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
Dr GRAHAM STREETER | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
JULIA ADDISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.48k | £8.49k | £8.14k | £3.88k | £6.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.98k | £16.90k | £8.90k | £12.32k | £6.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Mawrth 2024 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 MAY 1993 as amended on 07 Apr 2022 as amended on 25 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE HEALTH AMONGST PERSONS TEMPORARILY OR PERMANENTLY RESIDENT IN THE CATCHMENT AREA OF THE MARDEN MEDICAL CENTRE
Maes buddion
THE CATCHMENT AREA OF MARDEN MEDICAL CENTRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Bramley Court
Marden
Tonbridge
TN12 9QN
- Ffôn:
- 01622831716
- E-bost:
- GILLTARRY@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
mardenmedicalcentre.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window