Hanes ariannol MATLIWALA DARUL ALOOM CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1023211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/03/2020 24/03/2021 24/03/2022 24/03/2023 24/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £515.56k £450.85k £453.59k £507.22k £492.58k
Cyfanswm gwariant £437.19k £216.01k £421.32k £64.83k £339.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £279.46k N/A N/A £111.24k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £236.10k N/A N/A £395.99k N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £432.86k N/A N/A £36.23k N/A
Gwariant - Ar godi arian £4.33k N/A N/A £28.61k N/A
Gwariant - Llywodraethu £2.86k N/A N/A £6.23k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £430.00k N/A N/A £30.00k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £28.61k N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 N/A