Hanes ariannol COVE PAVILION PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1023261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £180.45k £159.63k £150.67k £236.76k £230.18k
Cyfanswm gwariant £156.51k £148.90k £149.52k £167.94k £180.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £148.57k £120.26k £122.45k £149.45k £164.61k