ymddiriedolwyr STOKESLEY MANORIAL LANDS TRUST
Rhif yr elusen: 1023299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Sowerby | Cadeirydd | 21 June 2013 |
|
|||||
Claire Craster | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||
Sally Atkinson | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
Sean Paul Carey | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
David Cook | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|||||
David Alan Oxley | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|||||
ANDREW WAKE Paul | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|||||
Christopher Johnson Paul | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|||||
BRYN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|||||
MICHAEL CANAVAN David | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.