Hanes ariannol BURTON LATIMER COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1023325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.47k £50.04k £45.64k £41.00k £44.39k
Cyfanswm gwariant £39.00k £34.86k £38.63k £37.84k £38.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £46.13k £13.58k N/A N/A