Hanes ariannol HURSTPIERPOINT PRE SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1023326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £128.86k £101.02k £111.98k £93.13k £118.59k
Cyfanswm gwariant £121.26k £108.32k £102.51k £104.42k £108.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £119.01k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.62k £100.56k N/A N/A