Hanes ariannol MILL LANE PRE-SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1023359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.50k | £44.40k | £52.06k | £56.73k | £76.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.81k | £39.60k | £53.11k | £55.08k | £71.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £649 | £20.81k | £33.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.