WRITTLE GREEN PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Writtle Green Pre-School provides learning facilities & pre-school education for infants from the age of 2 - 5 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £71,028 o 1 gontract(au) llywodraeth a £497 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 1993: Cofrestrwyd
- WRITTLE GREEN PLAYSCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRISHA JEAN WOOLNER | Cadeirydd | 10 November 2014 |
|
|
||||
Hannah Elizabeth Lawrence | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Laura Watkins | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Lisa Fox | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Ailsa Ann Marie Birch | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Sinead Folan | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Annie Mullen | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.43k | £73.38k | £84.30k | £101.69k | £83.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.13k | £94.55k | £79.58k | £86.37k | £90.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £64.97k | £64.32k | £66.43k | £82.12k | £71.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.71k | £3.34k | £5.05k | £5.17k | £497 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 29 October 2014
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Beryl Platt Centre
12-14 Redwood Drive
Writtle
CHELMSFORD
CM1 3LY
- Ffôn:
- 07950944612
- E-bost:
- wgp_s@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window