Hanes ariannol EASTWOOD COMMUNITY PLAYGROUP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1023369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £535.16k | £529.85k | £463.67k | £626.33k | £674.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £456.69k | £440.89k | £420.08k | £532.34k | £592.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £417.93k | £428.34k | £378.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £441.07k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £316 | £370 | N/A | £422 | £141 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £460 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £534.30k | £528.29k | N/A | £624.94k | £670.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £542 | £731 | N/A | £707 | £3.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £258 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £456.69k | £440.89k | N/A | £532.34k | £592.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £543 | £1.65k | N/A | £2.74k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.