Hanes ariannol BRAY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1023381
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £75.19k £86.68k £91.95k £103.82k £112.23k
Cyfanswm gwariant £68.02k £80.47k £90.52k £95.35k £109.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £50.12k £63.71k £56.79k £1.00k £70.35k