Hanes ariannol THE COMMON PURPOSE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1023384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.30m | £4.73m | £4.37m | £5.37m | £5.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.98m | £5.00m | £4.26m | £5.34m | £6.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £217.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £145.92k | £90.44k | N/A | £22.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £562.27k | £762.36k | £227.30k | £222.20k | £156.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £103.67k | £611.26k | £74.80k | £84.40k | £209.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.59m | £3.21m | £3.96m | £4.92m | £5.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £102 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £41.76k | £145.92k | £108.50k | £142.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.82m | £5.00m | £4.07m | £5.08m | £5.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.11k | £1.07m | £35.40k | £35.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £158.68k | £0 | £185.00k | £256.30k | £341.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.