Hanes ariannol BROUGHTON UNDER FIVES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1023385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.10k £64.08k £108.13k £119.39k £107.68k
Cyfanswm gwariant £43.71k £71.24k £92.22k £106.49k £120.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £38.87k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £22.61k £10.00k £80.56k £90.00k £80.39k