Ymddiriedolwyr FRIENDS OF FELTHAM YOUNG OFFENDER INSTITUTION
Rhif yr elusen: 1023442

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HOBBS | Cadeirydd | 13 April 2012 |
|
|
||||
Chantelle De Wittvine | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Carole Robinson | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
James Whelan | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Carol Cadden | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Sophie Charles | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.