Hanes ariannol WORCESTER SNOEZELEN
Rhif yr elusen: 1023456
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £344.14k | £313.40k | £302.68k | £310.14k | £338.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.68k | £325.45k | £279.37k | £314.19k | £325.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.60k | £4.26k | £6.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £4.05k | £4.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.