Ymddiriedolwyr SHEPPERTON COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1023505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Penelope Cobban Cadeirydd 30 October 2024
Dim ar gofnod
Rob Fry Ymddiriedolwr 31 July 2024
Dim ar gofnod
Keith Saynor Ymddiriedolwr 07 May 2024
Dim ar gofnod
Lucy McLaren Ymddiriedolwr 11 December 2023
Dim ar gofnod
Mrs Alison Joanne Jones Ymddiriedolwr 09 May 2016
Dim ar gofnod