Hanes ariannol KIDDIWINKS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1023536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.09k | £140.43k | £145.62k | £152.22k | £177.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.15k | £131.94k | £144.93k | £149.31k | £181.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £133.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.13k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.