ymddiriedolwyr IST HURSTPIERPOINT SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1023565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Libby | Cadeirydd | 01 December 2019 |
|
|
||||
Stephen Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Paul Clarke | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Sonia Baker | Ymddiriedolwr | 16 December 2018 |
|
|
||||
Peter Childs | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Stephen Hudson | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|||||
Derek Cornwell | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Adele Peak | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Heather Hush | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Richard Libby | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.