Hanes ariannol INTERNATIONAL BUDDHIST PROGRESS SOCIETY (UK)
Rhif yr elusen: 1023575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £641.36k | £606.74k | £348.39k | £598.05k | £856.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £683.32k | £307.43k | £221.31k | £622.09k | £231.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £282.94k | £201.45k | N/A | £162.80k | £257.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.16k | £22.66k | N/A | £6.28k | £15.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £336.99k | £382.07k | N/A | £428.94k | £582.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £261 | £559 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £28 | £534 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £683.32k | £307.43k | N/A | £622.09k | £231.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.41k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.